Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Boie Pedersen | 26.06.1981 | 23.02.2000 | direktion |
Jan Bøje Pedersen | 26.06.1981 | 23.02.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Boie Pedersen | 26.06.1981 | 01.11.1990 | bestyrelse |
Thyge Munk Nielsen | 26.06.1981 | 01.11.1990 | bestyrelse |
Jan Bøje Pedersen | 26.06.1981 | 01.11.1990 | bestyrelse |
Preben William Lund | 26.06.1981 | 01.11.1990 | bestyrelse |
Anders Preben Rasmussen | 26.06.1981 | 17.04.1989 | bestyrelse |