Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-12-19 fjernes Navne: DANSK INGENIØR- OG ARKITEKT SOFTWARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremersalle 1-3, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Direktion: Per Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Direktion: Ingvar Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt virksomhed med finansiering og kapitanbringelse og anden i forbindelse hermed efter direktionens skøn stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-25 tilføjes Vedtægter: 1985-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremersalle 1-3, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Direktion: Ingvar Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Navne: DANSK INGENIØR- OG ARKITEKT SOFTWARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)