Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-02-12 fjernes Navne: GILGUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Sandbjergvej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Bestyrelse: Inge-Merete Krause-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Direktion: Gregers Basballe Graae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, samt finansierings- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Vedtægter: 1989-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-12 fjernes Bestyrelse: Ulrik Gorm Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Sandbjergvej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Gorm Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Direktion: Gregers Basballe Graae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Navne: GILGUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)