Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 17, 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-14 fjernes Direktion: Ib Borring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-14 fjernes Navne: ARKITEKTERNE DYBBROE OG BORRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage planlægnings- og projekteringsarbejde inden for by- og trafikplanlæg- ningssektoren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Vedtægter: 1997-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 17, 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-24 tilføjes Direktion: Ib Borring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-24 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-24 tilføjes Navne: ARKITEKTERNE DYBBROE OG BORRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-24 tilføjes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)