Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Revision fravalgt |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-17 tilføjes Bestyrelse: Laura Jayne Cassey (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-17 fjernes Bestyrelse: Hugues Ghislain Mallet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-18 tilføjes Bestyrelse: Nicolas Pierre Jean Miannay (formand) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-18 fjernes Bestyrelse: Philippe D'Andrea (formand) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Philippe D'Andrea (formand) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-05-13 fjernes Bestyrelse: Philippe D'Andrea (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Torbjörn Ragner Olof Norée (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Niels Henrik Winberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-09 tilføjes Bestyrelse: Philippe D'Andrea (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-01-09 fjernes Bestyrelse: Eric Duforest (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-03 tilføjes Revisor: Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Binavne: Oberthur Technologies Denmark A/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: IDEMIA DENMARK A/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-27 fjernes Navne: OBERTHUR TECHNOLOGIES DENMARK A/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 fjernes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Bestyrelse: Vincent Jean-Marie Mouret (formand) (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Friedrich Ramberger (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2015-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 13-15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål i Danmark og udlandet er, direkte eller indirekte: Design, fremstilling, personalisering og markedsføring af informations medier, sikre dokumenter og sikre enheder (såsom pas, elektroniske pas, plastik kort, kort med mikroprocessorer, kort med memory chips) samt enhver form for behandling af data forbundet hermed; Design, fremstilling, udrulning og mar-kedsføring af terminaler og informationssystemer til sikre dokumenter og sikre enheder; Undervisning af slutbrugere af de ovennævnte produkter, samt vedligehold og løbende opdatering af de for-skellige systemer, Og generelt enhver industriel, er-hvervsmæssig eller finansiel virksomhed relateret til transportabelt eller stationært materiel, som direkte eller indirekte er forbundet med virksomhedens formål og i stand til at facilitere udvidelsen eller udviklingen heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, af et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-15 tilføjes Bestyrelse: Friedrich Ramberger (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-15 fjernes Bestyrelse: Tom Løvstad (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Revisor: Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Bestyrelse: Tom Løvstad (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 fjernes Bestyrelse: Xavier Drilhon (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Bestyrelse: Xavier Drilhon (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Niels Henrik Winberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Xavier Drilhon (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-30 fjernes Bestyrelse: Jean-Michel Guichot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-12 tilføjes Revisor: Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Savare (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-05 fjernes Bestyrelse: Phillipe Geyres (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-01 tilføjes Navne: OBERTHUR TECHNOLOGIES DENMARK A/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-07-31 fjernes Navne: XPONCARD A/S (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2008-07-09 tilføjes Bestyrelse: Phillipe Geyres (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Flemming Breinholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 tilføjes Direktion: Xavier Drilhon (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 fjernes Direktion: Flemming Breinholt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-23 fjernes Bestyrelse: Johann Rapp (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af radioer, fjernsyn mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-03 fjernes Bestyrelse: Lars Krister Klasmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-14 fjernes Binavne: XPONCARD DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Krister Klasmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 fjernes Bestyrelse: Leif Tomas Mikael Salzmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 tilføjes Navne: XPONCARD A/S (offentliggjort 2001-07-26)
Den 2001-05-02 fjernes Navne: GRAPHIUM DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: mail@grapium.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 13-15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2000-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbækvej 10, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@grapium.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-21 tilføjes Navne: GRAPHIUM DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-20 fjernes Navne: DZ DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-20 tilføjes Bestyrelse: Leif Tomas Mikael Salzmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-20 fjernes Bestyrelse: Folke Magnus Ehrenstråhle (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Schmidt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-03-27 tilføjes Binavne: XPONCARD DANMARK A/S, XPONCARD TRADE A/S, XPONCARD INTERNATIONAL A/S, XPONCARD GROUP A/S, XPONCARD A/S, I.L. KORT-SYSTEMER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-12-28 tilføjes Navne: DZ DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)