Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Johannsen | 09.04.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Johannsen | 06.11.2003 | 05.07.2017 | direktør |
Aage Johannsen | 29.06.1981 | 06.11.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Johannsen | 06.11.2003 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Johannsen | 06.11.2003 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Johannsen | 06.11.2003 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |