Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødding Vestergade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Navne: RØDDING OG OMEGNS BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Bestyrelse: Birthe Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-19 tilføjes Bestyrelse: Bente Ane Marie Qvist Geerthsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Kronborg Bech (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-28 tilføjes Bestyrelse: Sanne Steensig Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Bestyrelse: Kaj Dalum Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Mogens Kronborg Bech (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Jens Westen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Hedegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: Gerda Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 fjernes Bestyrelse: Niels Hyllegaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Bestyrelse: Hanne Lene Tofteng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødding Vestergade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødding Vestergade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Bestyrelse: Birthe Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 fjernes Bestyrelse: Henning Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-14 tilføjes Bestyrelse: Tove Elisabeth Poulsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Bestyrelse: Inge Kragh Lykke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-03-19 tilføjes Bestyrelse: Inge Kragh Lykke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 fjernes Bestyrelse: Lis Gryager Conradsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-13 tilføjes Bestyrelse: Hanne Hanson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Bestyrelse: Anna Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-28 fjernes Bestyrelse: Anna Johanne Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødding Vestergade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1939-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anna Johanne Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1939-07-01 tilføjes Navne: RØDDING OG OMEGNS BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1939-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1939-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1939-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)