Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Flemming Christensen | 22.12.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nis Jørn Bennetzen | 01.06.1981 | 22.12.2009 | direktør |
Elo Trantow Christensen | 01.06.1981 | 10.10.1994 | direktør |
Bo Carl Dall | 01.06.1981 | 13.05.1994 | direktør |
Steen Erik Pentz Møller | 01.06.1981 | 20.03.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Julie Katharina Christensen | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Stensgaard Christensen | 01.07.2019 | formand |
Bent Flemming Christensen | 14.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Bjerre-Poulsen | 28.05.2019 | 01.07.2019 | formand |
Dorthe Stensgaard Christensen | 28.05.2019 | 30.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Olufsen | 13.03.2007 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kenhof | 13.03.2007 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bentzen | 09.11.2004 | 23.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jørgensen | 09.11.2004 | 13.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lasse Friis-Pedersen | 09.11.2004 | 27.09.2006 | formand |
Knud Ingemann Jensen | 31.01.2001 | 26.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bjerre-Poulsen | 17.12.1998 | 27.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Grube | 17.12.1998 | 30.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jes Jørgen Andresen | 17.12.1998 | 23.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kirst | 17.12.1998 | 09.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Nis Jørn Bennetzen | 01.06.1981 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Eivind Christiansen | 01.06.1981 | 16.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bo Carl Dall | 01.06.1981 | 17.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Elo Trantow Christensen | 01.06.1981 | 10.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Lindholm Thuesen Jensen | 01.06.1981 | 10.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Graeis Lillian Pedersen | 01.06.1981 | 13.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ulrik Suell | 01.06.1981 | 13.05.1994 | bestyrelsesmedlem |