Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-05-31 fjernes Navne: DISCONTERINGSSELSKABET INTEREST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldager 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-07 fjernes Direktion: Willy Gregersen Beck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 fjernes Direktion: Ole Hylen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, vekselerer- og finansie- ringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-26 tilføjes Vedtægter: 1994-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldager 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Direktion: Ole Hylen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Navne: DISCONTERINGSSELSKABET INTEREST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)