Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-09-08 fjernes Navne: FIDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Folevænget 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Revisor: Claus Skov Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-10 fjernes Direktion: Karl Thomas Olof Søderlind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Navne: FIDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Navne: MARISCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Binavne: SWEDOCEAN ApS, FIDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være formueadministrerende (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-17 tilføjes Vedtægter: 1999-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-21 tilføjes Revisor: Claus Skov Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-21 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 fjernes Revisor: Revisor Jørgen Lundberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folevænget 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Binavne: SWEDOCEAN ApS, FIDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Direktion: Karl Thomas Olof Søderlind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Navne: MARISCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Revisor: Revisor Jørgen Lundberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)