Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egestubben 11, 5270 Odense N (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 57, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: th.beladan@gmail.com (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: th@multikernen.com (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og daministrere Skt. Hans Gade 30-34, Odense. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Vedtægter: 2014-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Vindeløv Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-01 fjernes Direktion: Erna Vindeløv (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-01 fjernes Bestyrelse: Erna Vindeløv (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 57, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2009-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Albani Torv 5, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2007-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: th@multikernen.com (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2004-01-28 tilføjes Direktion: Erna Vindeløv (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-28 fjernes Direktion: Kurt Vindeløv Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-26 tilføjes Legale ejere: KV HOLDING, ODENSE ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2003-06-26 tilføjes Reelle ejere: Kurt Vindeløv Jensen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2003-06-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-06-14 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albani Torv 5, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Bestyrelse: Erna Vindeløv (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Kurt Vindeløv Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 fjernes Direktion: Christen Høffner Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 tilføjes Navne: SKT. HANS GADE 30-34 ApS (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-10-14 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 18/5 1981ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 18/5 1981ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-11 fjernes Navne: KOLD INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-18 tilføjes Direktion: Christen Høffner Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-18 tilføjes Navne: KOLD INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)