Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-11-09 fjernes Navne: KØBMAND BENGT BØGE ROMMELHOFF, BLOVSTRØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 135, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tage Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Direktion: Bengt Bøge Rommelhoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Vedtægter: 1984-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 135, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Direktion: Bengt Bøge Rommelhoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Navne: KØBMAND BENGT BØGE ROMMELHOFF, BLOVSTRØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tage Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)