Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsig 8, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-24 fjernes Direktion: Preben Kirkelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-24 fjernes Navne: PK HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-24 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-08 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Navne: PK HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-27 fjernes Navne: NYT TØJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og lignende beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Vedtægter: 1997-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Bestyrelse: Hjørdis Marie Kirkelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Bestyrelse: Dorte Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 tilføjes Navne: NYT TØJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-20 fjernes Navne: MJØLSVEJ 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-20 fjernes Direktion: Svend Erik Christian Michael Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Navne: MJØLSVEJ 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-06 fjernes Navne: SVALU SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-09 tilføjes Navne: SVALU SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-08 fjernes Navne: SV. E. OLESEN EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsig 8, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-23 tilføjes Bestyrelse: Dorte Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Direktion: Svend Erik Christian Michael Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-23 tilføjes Navne: SV. E. OLESEN EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-06-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)