Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-08-13 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 5.6.1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1250 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Direktion: Jan Penny Odgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeri, finansiering og investering og dermed beslægtet virksomhed efter direk- tionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Vedtægter: 1984-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1250 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Direktion: Jan Penny Odgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 5.6.1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)