Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Bent Nielsen | 21.03.1981 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Robert Printz | 21.03.1981 | 06.09.2007 | direktør |
John Robert Printz | 21.03.1981 | 05.03.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Sofie Printz | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Printz | 16.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Printz | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hvidt | 30.05.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Robert Printz | 14.06.2017 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karen Printz | 30.05.2013 | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Grethe Olsen | 28.05.2002 | 16.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Robert Printz | 21.03.1981 | 29.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Printz | 21.03.1981 | 05.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
John Robert Printz | 21.03.1981 | 05.03.1992 | bestyrelsesmedlem |