Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Munkholm | 09.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Gudrun Munkholm | 30.03.2023 | 09.06.2023 | direktør |
Jan Munkholm | 07.04.1981 | 30.03.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Lybæk Christensen | 19.02.2019 | formand |
Helle Gudrun Munkholm | 27.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Munkholm | 07.04.1981 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Jensen | 27.02.2007 | 19.02.2019 | formand |
Erik Thygesen | 07.04.1981 | 27.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Axel Nielsen | 07.04.1981 | 08.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mølgaard Kristensen | 07.04.1981 | 28.02.1990 | bestyrelsesmedlem |