Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2002-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Wavemaker A/S. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2003-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: OUTRIDER A/S. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MAXUS A/S. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2011-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: MEC ACCESS ApS. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2018-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Bestyrelse: Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Binavne: MEDIAPARTNER A/S, MEDIAATTENTION A/S, MEDIAADMINISTRATION A/S, MEDIA SERVICE INTERNATIONAL A/S, MEDIA FINANS A/S, CIA MEDIA MARKETING A/S, BUREAUSERVICE A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Direktion: Kristian Bæk-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-15 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Legale ejere: GROUPM DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Navne: MEC DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: GROUPM DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: CIA Holding BV (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-09-08 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bæk-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-09-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Direktion: Kristian Bæk-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-09-08 fjernes Direktion: Thomas Nolsøe (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-11-08 fjernes Bestyrelse: Jes Uffe Durup Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Direktion: Thomas Nolsøe (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-11-08 fjernes Direktion: Jes Uffe Durup Henriksen (direktion) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-06-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Reichel Bartholdy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Bestyrelse: Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-08-27 fjernes Bestyrelse: Allan Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Bestyrelse: Henrik Reichel Bartholdy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 fjernes Bestyrelse: Claus Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Direktion: Jes Uffe Durup Henriksen (direktion) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2013-03-27 fjernes Direktion: Claus Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2012-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Bestyrelse: Allan Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Bestyrelse: Jannek Bejtrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder, at drive virksomhed ved mediavirksomhed og mediaformidling og -rådgivning, samt hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-03-04 tilføjes Navne: MEC DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-03-03 fjernes Navne: MEDIAEDGE: CIA DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2002-06-03)
Den 2011-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med tre andre bestyrelsesmedlemmer eller i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-03-04 tilføjes Vedtægter: 2011-03-04 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2010-07-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nolsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-16 fjernes Bestyrelse: Jan Nielskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-16 fjernes Direktion: Lars Vendelbo Noe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Nielskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Krogh (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Direktion: Lars Vendelbo Noe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 fjernes Direktion: Carsten Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 24.100.000,00 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2006-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2006-11-14 tilføjes Legale ejere: CIA Holding BV (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-05-31 fjernes Bestyrelse: Majbritt Krogh Wang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Bestyrelse: Majbritt Krogh Wang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Bestyrelse: David Ng (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Direktion: Carsten Haagensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Johan Hedensiö (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 fjernes Bestyrelse: Tommy Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: David Ng (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Rune Håkan Gustavson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Bestyrelse: Rune Håkan Gustavson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Bestyrelse: Preben Schack (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Navne: MEDIAEDGE: CIA DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2002-06-03)
Den 2002-05-06 fjernes Navne: CIA DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2002-05-07 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-10 tilføjes Navne: CIA DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2001-05-09 fjernes Navne: CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-01 tilføjes Bestyrelse: Dominic Charles Grainger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 fjernes Bestyrelse: Mikael Thinghuus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Bestyrelse: Mikael Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-03 tilføjes Bestyrelse: Mikael Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-09 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Bebe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-28 fjernes Binavne: MEDIAADMINISTRATIOENN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-26 tilføjes Navne: CIA DENMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-25 fjernes Navne: CIA MEDIACENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-30 fjernes Direktion: Flemming Vennekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Bestyrelse: Mikael Thinghuus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Bestyrelse: Jens Bjerregaard Stampe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-23 tilføjes Navne: CIA MEDIACENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-22 fjernes Navne: MEDIACENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-22 tilføjes Bestyrelse: Mainardo Mario Lamberto Tito De Nardis Di Prata (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 23.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 21.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Bebe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 fjernes Bestyrelse: Erling Zanchetta (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Bestyrelse: Rene Tang Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 tilføjes Navne: MEDIACENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-13 fjernes Navne: MEDIA FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Binavne: MEDIAADMINISTRATIOENN A/S, MEDIAPARTNER A/S, MEDIAATTENTION A/S, MEDIAADMINISTRATION A/S, MEDIA SERVICE INTERNATIONAL A/S, MEDIA FINANS A/S, CIA MEDIA MARKETING A/S, BUREAUSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Direktion: Flemming Vennekilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-15 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-15 tilføjes Navne: MEDIA FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1981-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)