Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hanne Egholm(virk.: 1) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Egholm(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud Roesgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Jørgensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Esther Larsen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Preben Frank(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Aarup Simonsen(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Pct. | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Egholm | 31.07.2013 | Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg |
Hanne Egholm | 01.12.2017 | Akacielunden 4, 4000 Roskilde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Jørgensen | ||
Preben Frank | ||
Knud Roesgaard | ||
Esther Larsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JE TRADING ApS | 66832317 | NORMAL | Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (461600) |
TEXTILE HOLDING ApS | 31768977 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Bygmarken 115, 4060 Kirke Såby | Bygmarken 115, 4060 Kirke Såby |
17.06.2013 | 35,37 (km) | Bygmarken 115, 4060 Kirke Såby | Søager 1, 4000 Roskilde |
08.12.2016 | 0,00 (km) | Søager 1, 4000 Roskilde | Søager 1, 4000 Roskilde |
05.12.2017 | 4,77 (km) | Søager 1, 4000 Roskilde | Akacielunden 4, 4000 Roskilde |
JE TRADING ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 03.11.1994 (10912 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JETPAK KØBENHAVN ApS | 34597316 |
JET PLANE CORP. ApS | 17983342 |
JETPRINT ApS | 27977073 |
JETRA AGENCY ApS | 81878919 |
JE TRADING ApS | 66832317 |
JE TRADING v/ Johnny Ejland Nielsen | 29287473 |
JE Tranekær Holding ApS | 39927985 |
JE Transport ApS | 36969695 |
JE Transport Toni Paulsen | 27482619 |
JETRA TEKNIK ApS | 89388716 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanne Egholm(virk.: 1) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Egholm(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Roesgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jens Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esther Larsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 |
Preben Frank(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bent Aarup Simonsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 0 % | 29 % | 26 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hanne Egholm(virk.: 1) Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jørgen Egholm(virk.: 2) Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 1 | 3 | 0 | 3 |
Pct. | 14 % | 43 % | 0 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud Roesgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jens Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esther Larsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 2 | 26 |
Preben Frank(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bent Aarup Simonsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 0 | 5 |
Sum | 5 | 6 | 5 | 32 |
Pct. | 10 % | 13 % | 10 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |