Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Trautnersvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Alice Signe Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Poul Clemen Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-04-14 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Legale ejere: Poul Clemen Jensen (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Navne: CLETANA Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Reelle ejere: Poul Clemen Jensen (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-05 tilføjes Navne: CLETANA Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2015-08-04 fjernes Navne: CLETANA ApS (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-05 tilføjes Vedtægter: 2015-08-05 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-02 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2012-03-02 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trautnersvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2011-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive handel, håndværk, industri og/eller servicevirksomhed (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2011-03-18 tilføjes Navne: CLETANA ApS (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2011-03-17 fjernes Navne: CLETANA CARHANDLING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller en direktør. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2011-03-18 tilføjes Vedtægter: 2011-03-18 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-15 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-02-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-04-08 tilføjes Bestyrelse: Alice Signe Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2002-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 258.300,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2002-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1996-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 fjernes Revisor: Peter Holmstrøm Degn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 6, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-14 tilføjes Direktion: Poul Clemen Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-04-14 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-14 tilføjes Legale ejere: Poul Clemen Jensen (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Navne: CLETANA CARHANDLING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-14 tilføjes Reelle ejere: Poul Clemen Jensen (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Revisor: Peter Holmstrøm Degn, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 1981-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-26)