Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 69, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 fjernes Direktion: Ken Bruzelius Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 fjernes Navne: ANGELO LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Revisor: Bjarne Tranberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 69, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12, st., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive snedker- og tømrervirksomhed og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Direktion: Angelo Peter Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12, st., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-20 tilføjes Direktion: Angelo Peter Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Navne: ANGELO LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Revisor: Bjarne Tranberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)