Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Rasmussen | 01.10.1980 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inga Helene Krogsnæs | 01.10.1980 | 12.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Knudsen | 07.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Rasmussen | 07.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Rasmussen | 01.10.1980 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaja Rasmussen | 01.10.1980 | 01.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Caprani Winkel | 01.10.1980 | 07.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Søren Alfred Duetoft | 01.10.1980 | 06.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Inga Helene Krogsnæs | 01.10.1980 | 12.08.1988 | bestyrelsesmedlem |