Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-12-21 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET O. C. THAYSEN - AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Revisor: Strange Bille (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-04 fjernes Bestyrelse: Hans Jøren Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-04 fjernes Direktion: Otto Carl Thaysen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsforretning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Vedtægter: 1991-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Jøren Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Direktion: Otto Carl Thaysen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET O. C. THAYSEN - AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Revisor: Strange Bille (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)