Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Herluf Ellegaard | 29.09.1980 | 18.12.1996 | direktion |
Steen Torben Ellegaard | 29.09.1980 | 23.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Uffe Bonnesen | 29.09.1980 | 18.12.1996 | bestyrelse |
Kjeld Herluf Ellegaard | 29.09.1980 | 18.12.1996 | bestyrelse |
Steen Torben Ellegaard | 29.09.1980 | 03.12.1987 | bestyrelse |