Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Bestyrelse: Hanna Tove Munch-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Direktion: Asger Munch-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Revisor: Hans Vejlesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: MG@MUNCH.gruppen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: MG@MUNCH.gruppen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og bogførings- virksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Vedtægter: 1996-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-29 tilføjes Navne: MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-02 tilføjes Bestyrelse: Hanna Tove Munch-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Direktion: Asger Munch-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-02 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Revisor: Hans Vejlesby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)