Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1989-10-18 fjernes Navne: KEAN MOGENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Adolfs Gade 14, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lundgaard-Andersen & Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Direktion: Karen Margrethe Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Vedtægter: 1988-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Adolfs Gade 14, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Direktion: Karen Margrethe Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Navne: KEAN MOGENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lundgaard-Andersen & Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)