Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lauge Dehn | 28.11.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tor Dam Sinding | 22.08.2012 | 28.11.2014 | direktør |
Odd Sinding | 30.04.1985 | 22.08.2012 | direktør |
Hanne Dam Sinding | 30.04.1985 | 11.10.1994 | direktør |
Jette Curtis Dehn | 30.04.1985 | 11.10.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lauge Dehn | 28.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Tor Dam Sinding | 28.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Poul Steffensen | 28.11.2014 | formand |
Bjarki Ernst Mohr | 28.11.2014 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Odd Sinding | 22.08.2012 | 28.11.2014 | formand |
Søren Damsgaard Lund | 30.04.1985 | 25.09.2014 | bestyrelsesmedlem |