Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-06-28 fjernes Navne: OLE HANSENS LANDBRUGSMASKINER, FÅREVEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelers Alle 114, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Bestyrelse: Ole Skovgård Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Direktion: Ole Skovgård Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Revisor: Revisions- & Bogføringskontoret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, handel og fabri- kation og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-10 tilføjes Vedtægter: 1981-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelers Alle 114, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Bestyrelse: Ole Skovgård Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Direktion: Ole Skovgård Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Navne: OLE HANSENS LANDBRUGSMASKINER, FÅREVEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Revisor: Revisions- & Bogføringskontoret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)