Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mileparken 22, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: mail@lyrec.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 fjernes Navne: LYREC INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Bestyrelse: Johan Wilhelm von Schoultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Direktion: Edvard Ørjan Svedberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Oda Marie Svanborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@lyrec.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-27 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være finansieringsselskab for Lyrec Manufacturing A/S og således forestå finansiering mod sikkerhedsstillelse af Lyrec Manufacturing A/S' kundefordringer, der er opstået som led i Lyrec Manufacturing A/S' sædvanlige forretningsområder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 tilføjes Vedtægter: 1997-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-17 fjernes Bestyrelse: Henning Beck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Beck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Møller Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Direktion: Niels Erik Møller Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mileparken 22, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-06 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Møller Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Direktion: Niels Erik Møller Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-06 tilføjes Navne: LYREC INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)