Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-27 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Fischer Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Bibranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-27 fjernes Binavne: SKOVGAARD VAMEMÅLING A/S, BRUNATA SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Direktion: Klavs Fischer Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-27 fjernes Navne: BRUNATA SKOVGAARD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation såvel direkte som indirekte, herunder deltagelse i og financiering af virksomheder under sådanne former, som bestyrelsen måtte bestemme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Navne: BRUNATA SKOVGAARD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 fjernes Navne: BRUNATA SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Vedtægter: 2000-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-03 tilføjes Navne: BRUNATA SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-02 fjernes Navne: SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Fischer Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 fjernes Bestyrelse: Gote Emtander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 tilføjes Direktion: Klavs Fischer Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 fjernes Direktion: Poul Heinrich Mandø (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-01 tilføjes Direktion: Poul Heinrich Mandø (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Aage Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Bestyrelse: Robert Frans Plum Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Direktion: Kjeld Overgaard Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Falkenham (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 fjernes Bestyrelse: Erik Boesgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Navne: SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-30 fjernes Navne: ABB ENERGITEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-11 tilføjes Navne: ABB ENERGITEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-10 fjernes Navne: SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-23 tilføjes Direktion: Kjeld Overgaard Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 fjernes Direktion: Mogens Carl Præst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 fjernes Bestyrelse: Lars Gunnar Linde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Bestyrelse: Erik Boesgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Bestyrelse: Søren Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 tilføjes Bestyrelse: Johannes Prahl Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Bruun (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-11 fjernes Bestyrelse: Bent Skovgaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Navne: SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-14 fjernes Navne: BENT SKOVGAARD SØRENSEN MÅLERSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-14 fjernes Bestyrelse: Hans Porat (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Bestyrelse: Frank Bottrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Direktion: Bent Skovgaard Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 fjernes Direktion: Torkild Dalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-10 fjernes Bestyrelse: Henning Gunnar Enestrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-27 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-27 tilføjes Binavne: SKOVGAARD VAMEMÅLING A/S, BRUNATA SKOVGAARD VARMEMÅLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Direktion: Torkild Dalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-27 tilføjes Navne: BENT SKOVGAARD SØRENSEN MÅLERSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)