Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1994-05-04 fjernes Navne: PREBEN GRIMMIG JENSEN SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Revisor: Revisor Leo Malling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Direktion: Preben Grimmig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Direktion: Preben Grimmig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finmekanisk værksted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Navne: PREBEN GRIMMIG JENSEN SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Revisor: Revisor Leo Malling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Vedtægter: 1981-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)