Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-04-11 fjernes Navne: PM INTER TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hækkelunden 48, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Bestyrelse: Susanne Wisbech Dürr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Direktion: Preben Devantier Dürr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og financiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Vedtægter: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Andersen Krog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hækkelunden 48, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Bestyrelse: Mogens Andersen Krog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Direktion: Preben Devantier Dürr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Navne: PM INTER TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)