Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse |
Den 1999-08-02 fjernes Navne: ApS AF 18/9 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Direktion: Christian Thorkild Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-19 tilføjes Navne: ApS AF 18/9 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 fjernes Navne: BUTIKSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og transportvirksomhed samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 tilføjes Vedtægter: 1998-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-18 fjernes Binavne: BANAN-CENTRALEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S, MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS, FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Binavne: BANAN-CENTRALEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Navne: BUTIKSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 fjernes Navne: BANAN-CENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 fjernes Bestyrelse: Christian Thorkild Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 fjernes Direktion: Freddy Poul Borge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-13 tilføjes Navne: BANAN-CENTRALEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Navne: SAMPAK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Bestyrelse: Freddy Poul Borge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Bestyrelse: Freddy Poul Borge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Direktion: Freddy Poul Borge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Navne: SAMPAK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Revisor: Erik Munk, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)