Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-05-13 fjernes Navne: HANDELS-ApS AF 14. AUGUST 1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 65, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Per Skov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Bent Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel. Selskabet kan være komplementarselskab i et kommanditselskab, der driver en butikskæde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Vedtægter: 1996-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Bestyrelse: Bjarne Møgelhøj (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Direktion: Allan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-21 fjernes Bestyrelse: Georg Bak-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-21 fjernes Direktion: Georg Bak-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 fjernes Bestyrelse: Viggo Dresing (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 fjernes Direktion: Arne Løvbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 65, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Bestyrelse: Viggo Dresing (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Direktion: Arne Løvbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Navne: HANDELS-ApS AF 14. AUGUST 1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)