Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-03 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Legale ejere: SNAPTUN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Navne: KONGSNÆS HAVBRUG A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes ObligatoriskEmail: mads@snaptunfrys.dk (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Reelle ejere: Tim Holmgaard Petersen, Erland Laurits Petersen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 fjernes Bestyrelse: Erland Laurits Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 fjernes Direktion: Erland Laurits Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-26 tilføjes ObligatoriskEmail: mads@snaptunfrys.dk (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2011-01-19 tilføjes Legale ejere: SNAPTUN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2011-01-19 tilføjes Reelle ejere: Tim Holmgaard Petersen, Erland Laurits Petersen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Bestyrelse: Jytte Møller Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2010-01-21 fjernes Bestyrelse: Bjarne Bøgh Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2009-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-02 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Bøgh Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 fjernes Bestyrelse: Torben Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive havbrug og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1996-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af direktionen. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 1996-10-02 tilføjes Vedtægter: 1996-10-02 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1993-12-01 fjernes Bestyrelse: Poul Tørring (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Bestyrelse: Kaj Myrfeld (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Direktion: Poul Tørring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Revisor: Bjarne Fabienke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-02 fjernes Direktion: Hanne Gøtzsche Myrfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Kruse Trillingsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 740.000,00 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1987-02-26 tilføjes Navne: KONGSNÆS HAVBRUG A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1987-02-25 fjernes Navne: BORNHOLMERSILD, NEXØ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Kruse Trillingsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-03 tilføjes Direktion: Hanne Gøtzsche Myrfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-03 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-03 tilføjes Navne: BORNHOLMERSILD, NEXØ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-12-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Revisor: Bjarne Fabienke, CJ Partnership I/S, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 1980-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-14)