Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1993-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S VALDEMAR ATTERDAG NR 31. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2012-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TOTALBANKEN A/S. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOTALBANKEN A/S. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2022-10-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Poul Juhl Fischer (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-12 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2018-01-12 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2009-12-30 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-09-20)
Den 2000-03-22 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2000-03-22 fjernes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-25 tilføjes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 fjernes Revisor: HAP Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre ejendom og sælge fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-28 tilføjes Vedtægter: 1996-09-28 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 1990-06-06 fjernes Direktion: Lilli Fischer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 26, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Direktion: Lilli Fischer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Legale ejere: Poul Juhl Fischer (offentliggjort 2020-01-31)
Den 1980-12-01 tilføjes Navne: GARTNERVÆNGET. VISSENBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Juhl Fischer (offentliggjort 2017-06-27)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1980-12-01 tilføjes Revisor: HAP Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)