Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Langgade 3, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Navne: F. SØNDERGAARDS ELEKTRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Direktion: Hanne Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-07-11 fjernes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2000-03-23)
Den 1999-10-17 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2000-03-23)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-24 fjernes Direktion: Flemming Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive installationsvirksomhed herunder detailsalg af elektriske artikler og dermed be- slægtet virksomhed samt finansiering i forbindelse her- med (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Vedtægter: 1996-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NAGEL OG PETE RSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Langgade 3, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-29 tilføjes Direktion: Flemming Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-29 tilføjes Navne: F. SØNDERGAARDS ELEKTRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NAGEL OG PETE RSEN ApS, Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)