Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-04-05 fjernes Navne: COMPASS-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Direktion: Finn Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Revisor: E. V. REVISION AGERBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er forsikringsmæglervirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 tilføjes Vedtægter: 1994-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 fjernes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 tilføjes Navne: COMPASS-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-23 fjernes Navne: K. P. VINDUER EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-23 fjernes Direktion: Benny Hedegaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-23 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Direktion: Benny Hedegaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Navne: K. P. VINDUER EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996, E. V. REVISION AGERBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)