Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 94, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET KOHAVEVEJ I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Direktion: Claus Francke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 94, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom Selskabet kan derudover drive handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, i det omfang direktionen træffer beslutning herom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Vedtægter: 2002-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Direktion: Preben Munch Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 fjernes Revisor: BOGFØRINGSKONTORET AF 1.7.93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KOHAVEVEJ I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-02 fjernes Navne: DANSK UDSTILLINGS SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-20 tilføjes Revisor: BOGFØRINGSKONTORET AF 1.7.93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 fjernes Revisor: REVISOR SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Direktion: Preben Munch Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Navne: DANSK UDSTILLINGS SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Revisor: REVISOR SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)