Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: firenew@arepa.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: firenew@arepa.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AREPA FIRENEW, SILKEBORG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 fjernes Bestyrelse: Torben Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 fjernes Direktion: Steen Ørgaard Konradsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, fabrikation samt servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AREPA FIRENEW, SILKEBORG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-05 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AREPA FIRENEW (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-10 tilføjes Bestyrelse: Flemming Rosenaa Dufke (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Neels Rehl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: firenew@arepa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Revisor: POULSEN & LAURITSEN, SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: firenew@arepa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Bestyrelse: Børge Bak Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-27 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AREPA FIRENEW (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-26 fjernes Navne: AREPA FI-RE-NEW ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Bestyrelse: Børge Bak Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Direktion: Steen Ørgaard Konradsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Navne: AREPA FI-RE-NEW ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Revisor: POULSEN & LAURITSEN, SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)