Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Erik Robert Neubert (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 24 JANUAR 1982 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Erik Robert Neubert (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Erik Robert Neubert (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investerings- virksomhed (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2012-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2012-09-27 tilføjes Vedtægter: 2012-09-27 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2012-03-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Jan Grothen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2004-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 2, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2004-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 34, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-06 tilføjes Legale ejere: Erik Robert Neubert (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1997-02-06 tilføjes Reelle ejere: Erik Robert Neubert (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 34, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Direktion: Erik Robert Neubert (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 24 JANUAR 1982 ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Revisor: Jan Grothen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)