Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Bibranche | Binavne | ||||
Navne | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revisor | Omlægningsperiode slut |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Ignacio Javier Rodriguez Benitez (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-23 fjernes Direktion: Marcos Lloret Iglesias (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th., 1553 København V (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Susåvænget 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-25 tilføjes Direktion: Marcos Lloret Iglesias (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Manuel Guijon Amengual (direktør) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Susåvænget 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 93, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Egholm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-03-23 tilføjes Bestyrelse: Mikel Uriarte Albaina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Holm Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-23 fjernes Direktion: Niels Henrik Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-09-13 tilføjes Bestyrelse: German Pradera Lanza (formand) (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-13 fjernes Bestyrelse: Jorge Alvarez Aguirre (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-09 tilføjes Binavne: Steelcon A/S, Dominion Steelcon A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Binavne: STEELFAB A/S, Steelcon Chimney, Esbjerg A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Manuel Guijon Amengual (direktør) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Dominion Denmark A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: Dominion Steelcon A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Global Dominion Access S.A. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 93, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 62, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Holm Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-03-05 fjernes Bestyrelse: Manfred Steiger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Binavne: Steelcon Chimney, Esbjerg A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-02-04 tilføjes Navne: Dominion Steelcon A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-02-03 fjernes Navne: STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-04 tilføjes Vedtægter: 2019-02-04 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Niels Henrik Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Direktion: Laurs Laurberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-06 tilføjes Direktion: Laurs Laurberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-06 fjernes Direktion: Jens Kristian Sannerum (direktør) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: LAURS L. PEDERSEN ApS, Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 tilføjes Bestyrelse: Klaus Sigurd Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-06-14 fjernes Bestyrelse: Maj-Britt Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-30 fjernes Direktion: Peder Møller Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Jens Kristian Sannerum (direktør) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Bestyrelse: Peder Møller Andersen (næstformand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Jens Josefsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 fjernes Legale ejere: Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Legale ejere: Beroa Thermal Energy S.L.U (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Boye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2014-10-31 fjernes Bestyrelse: Peter Boye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-17 tilføjes Bestyrelse: Mikel Barandiaran Landin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-17 fjernes Bestyrelse: Guillermo Alvarez Aguirre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Boye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-10 fjernes Bestyrelse: Ulrik Rønnov Liestmann (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: steelcon@steelcon.com (offentliggjort 2009-11-24)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-09 tilføjes Bestyrelse: Guillermo Alvarez Aguirre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Per Johan Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 tilføjes Legale ejere: PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, LAURS L. PEDERSEN ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå projektering, fabrika- tion, salg og montage af stålkonstruktion og andet dermed bestående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.416.250,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2007-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af formanden for bestyrelsen samt et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 tilføjes Vedtægter: 2007-12-21 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.652.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-16 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Rønnov Liestmann (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-16 fjernes Bestyrelse: Gitte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Boye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-21 fjernes Bestyrelse: Peter Boye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-11 tilføjes Bestyrelse: Mark Møller Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.888.350,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Boye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-14 fjernes Bestyrelse: Benny Jørgen Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.319.175,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-06 tilføjes Bestyrelse: Benny Jørgen Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-06 fjernes Bestyrelse: Volker Walter Waskonig (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-27 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)