Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Stausholm Jensen | 01.01.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Jensen | 05.02.2014 | 01.01.2018 | direktør |
Stefan Bo Kristiansen | 10.06.2005 | 05.02.2014 | adm. dir |
Hans Henrik Jensen | 25.10.2004 | 10.06.2005 | direktør |
Mogens Jensen | 27.10.1998 | 10.06.2005 | direktør |
Jørgen Jensen | 19.09.1983 | 27.10.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Kyed Vinkel | 17.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Troels Stausholm Jensen | 17.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jensen | 01.01.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ejsing | 28.09.2023 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lassen | 22.03.2016 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jensen | 05.02.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Jensen | 05.02.2014 | 31.12.2017 | formand |
Jørgen Jensen | 26.05.2009 | 17.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Overgaard Pedersen | 20.06.2000 | 17.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Jensen | 19.09.1983 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Adamsen Schmidt | 19.09.1983 | 18.10.1996 | formand |
Jens Petersen Grosbøl | 19.09.1983 | 02.11.1989 | bestyrelsesmedlem |