Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 18.04.2023 og
angivet som gældende fra 18.04.2023 (519
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
NORMAL | 18.04.2023 | |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 07.02.2023 | 17.04.2023 |
NORMAL | 31.01.2017 | 06.02.2023 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 24.11.2016 | 30.01.2017 |
NORMAL | 11.02.2008 | 23.11.2016 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 04.02.2008 | 10.02.2008 |
NORMAL | 09.01.1981 | 03.02.2008 |
Branche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900). |
Sidst opdateret den 26.12.2007 og
angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) | 01.01.2008 | |
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (518790) | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (516590) | 09.01.1981 | 31.12.2002 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 09.08.2021 og
angivet som gældende fra 19.09.2019 (1826
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 19.09.2019 | |
false | 09.01.1981 | 18.09.2019 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | post@perbech.dk. |
Sidst opdateret den 13.12.2023 og
angivet som gældende fra 13.12.2023 (280
dage). |
Ingen historik.
Telefonnummer | 27523744. |
Sidst opdateret den 13.12.2023 og
angivet som gældende fra 13.12.2023 (280
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
27523744 | 13.12.2023 | |
86986844 | 23.01.2000 | 17.09.2002 |
Navne | H.H. Miljøteknik ApS. |
Sidst opdateret den 31.01.2017 og
angivet som gældende fra 31.01.2017 (2787
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
H.H. Miljøteknik ApS | 31.01.2017 | |
H.H. MILJØTEKINK ApS | 26.11.2003 | 30.01.2017 |
HEIN HEINSEN ApS | 09.01.1981 | 25.11.2003 |
Historik | Start | Stop |
---|
H.H. MILJØTEKNIK ApS | 09.01.1981 | 26.11.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 18.04.2023 og
angivet som gældende fra 08.03.2023 (560
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| 1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 08.03.2023 | |
Selskabet tegnes af en direktør | 19.01.2017 | 07.02.2023 |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren | 11.02.2008 | 18.01.2017 |
Type af revisorbistand:Andre erklæringer uden sikkerhed
Navn på revisionsvirksomhed:Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:26887801
Beskrivelse af revisor:registreret revisor FSR
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.