Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Legale ejere | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Asylgade 4, 7400 Herning (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Bestyrelse: Gert Harry Holm Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Direktion: Gert Harry Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-11-03 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Navne: G.H.C. TRAILERUDLEJNING ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Reelle ejere: Knud Holm Christensen, Jakob Holm Christensen, Gert Harry Holm Christensen (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-05 fjernes Legale ejere: HGT HOLDING A/S (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asylgade 4, 7400 Herning (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2012-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Cedervej 13, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Reelle ejere: Knud Holm Christensen, Jakob Holm Christensen, Gert Harry Holm Christensen (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af trailere, chauffører samt leasing og dermed beslægtede virksomheder (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2002-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2002-11-27 tilføjes Vedtægter: 2002-11-27 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2002-11-01 fjernes Bestyrelse: Peder Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1998-12-08 tilføjes Bestyrelse: Peder Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-08 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-07 tilføjes Legale ejere: HGT HOLDING A/S (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1998-06-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-02 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-13 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-11-03 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1992-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1992-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1992-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1990-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cedervej 13, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-30 tilføjes Bestyrelse: Gert Harry Holm Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Direktion: Gert Harry Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-30 tilføjes Navne: G.H.C. TRAILERUDLEJNING ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1983-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)