Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse |
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 26, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: mc@baadkom.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Navne: BÅDKOMMISSÆREN TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Direktion: Anders Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 26, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Marinavejen 1, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2009-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marinavejen 1, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2009-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mc@baadkom.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Navne: BÅDKOMMISSÆREN TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-05-12 fjernes Navne: PROVIANTEN. KERTEMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Vedtægter: 2003-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-20 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 fjernes Revisor: Karsten Erik Behrens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 fjernes Bestyrelse: Else Hansine Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Bestyrelse: Else Hansine Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Direktion: Anders Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Navne: PROVIANTEN. KERTEMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Revisor: Karsten Erik Behrens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)