Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-10-30 fjernes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1984 ÅRHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Bestyrelse: Henning Ditlev Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Direktion: Henning Ditlev Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive handel, fabrikation og eksport samt lignende virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Vedtægter: 1984-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Ditlev Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Direktion: Henning Ditlev Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1984 ÅRHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)