Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-09-24 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, 2400 København NV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet S.A Christensen & W. Kjæulff I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 fjernes Direktion: Arne Bjørn Nawrocki (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Revisor: Birte Flamand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-25 fjernes Navne: GRUNDSØE BELYSNINGS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-25 fjernes Direktion: Jan Holger Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeri, finansiering, handel og rådgivningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Vedtægter: 1987-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, 2400 København NV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Direktion: Jan Holger Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Navne: GRUNDSØE BELYSNINGS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Revisor: Birte Flamand, Revisionsfirmaet S.A Christensen & W. Kjæulff I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)