Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-07 fjernes Binavne: HOSMECA INDEKLIMA KONSULENTER A/S, HOSMECA INDEKLIMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Navne: HOSMECA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 19, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Bestyrelse: Jane Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Direktion: Søren Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Bestyrelse: Johan Bent Albrecht-Beste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, herunder produktudvikling, køb og salg, im- og export samt anden lignende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Vedtægter: 1989-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 19, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Bestyrelse: Johan Bent Albrecht-Beste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Binavne: HOSMECA INDEKLIMA KONSULENTER A/S, HOSMECA INDEKLIMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Direktion: Søren Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Navne: HOSMECA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)