Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carolina Elisabeth Praetorius | 01.07.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hannes Lohfert | 09.01.1981 | 01.07.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carolina Elisabeth Praetorius | 25.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Reinel | 01.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hannes Lohfert | 01.07.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christoph Lohfert | 01.07.2016 | 07.10.2017 | næstformand |
Marcus Huascar Bracklo | 19.05.2014 | 01.07.2016 | formand |
Frank Duffner | 19.05.2014 | 01.07.2016 | næstformand |
Christoph Lohfert | 19.05.2014 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Frank Duffner | 23.05.2012 | 18.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christoph Lohfert | 28.05.2010 | 18.05.2014 | formand |
Stefan Reinel | 28.05.2010 | 12.08.2011 | næstformand |
Marcus Huascar Bracklo | 04.02.2010 | 18.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Heinz Joachim Ernst Lohmann | 04.02.2010 | 12.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frank Duffner | 04.02.2010 | 12.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jörg Wilhelm Menten | 15.05.2009 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Robert Wolfgang Schrödel | 21.05.2007 | 15.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Praetorius | 27.05.2005 | 04.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christian Vedel | 10.08.1999 | 01.06.2000 | suppleant |
Peter Hannes Lohfert | 09.01.1981 | 04.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Majlund | 09.01.1981 | 04.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christoph Lohfert | 09.01.1981 | 04.02.2010 | suppleant |
Jan Trier | 09.01.1981 | 01.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steen Garde | 09.01.1981 | 10.08.1999 | suppleant |