Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-02 fjernes Bestyrelse: Dorte Hedvig Moe Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Direktion: Keld Moe Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-02 fjernes Navne: FORM-GRUPPEN KONTORSYSTEMER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Revisor: Bernt Arnfred Hansen, REVISIONSFIRMAET ARNFRED HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: form80@form-gruppen.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: form80@form-gruppen.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNFRED HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Vedtægter: 2002-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: form80@form-gruppen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: form80@form-gruppen.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 fjernes Bestyrelse: Bent Frank Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Frank Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Direktion: Keld Moe Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-14 tilføjes Navne: FORM-GRUPPEN KONTORSYSTEMER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Revisor: Bernt Arnfred Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)